Auskünfte zu Feliciano Gervasi
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Feliciano Gervasi
Publikationsnummer: HR02-1005910235, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Gervasi AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Bruno, von Untersiggenthal, in Götighofen (Sulgen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervasi, Feliciano, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Acrostelli, Sabatina Katia, italienische Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 1301497, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Architektur AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 17, Publ. 5554474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gervasi, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Publikationsnummer: 4003664, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Architektur AG, in Arbon, CH-440.3.020.239-4, Feilenstrasse 1, 9320 Arbon, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
22.06.2007.
Zweck:
Büro für Architektur und Innenarchitektur. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.--.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft der im Handelsregister eingetragenen Einzelfirma Roland Morgenegg - Innenarchitektur, in Arbon, gemäss Vertrag vom 22.06.2007 und Bilanz per 31.12.2006 mit Aktiven von CHF 184'158.94 und Passiven von CHF 80'946.46 zum Preis von CHF 103'212.48, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 3'212.48 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Gervasi, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Wittenbach, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hugentobler & Bühler, AG für Treuhand und Unternehmensberatung, in Romanshorn, Revisionsstelle.