Auskünfte zu Christophe Geiser
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Christophe Geiser
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005671243, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Ecole Suisse de Ski Les Collons-Thyon 2000, à Vex, CHE-101.294.187, association (No. FOSC 175 du 11.09.2019, Publ. 1004714299).
Nouvelle adresse:
Immeuble Mirabeau, Rue de la Mura 34, 1988 Les Collons.
Autres adresses:
Batterie La Luge 2187, 1988 Les Collons.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Seppey, Laurent, de Hérémence, à Vétroz, président, avec signature collective à deux;
Alberts, Sebastiaan, ressortissant néerlandais, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Dayer, Andy, de Hérémence, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Dayer, Camille, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Geiser, Christophe, de Langenthal, à Vex, membre, sans droit de signature;
Sierro, Arthur Charles, dit Charly, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Sierro, Christophe, de Hérémence, à Montreux, président du comité, avec signature collective à deux;
Dayer, Jean Yves, de Hérémence, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Marcanti, Jeff, de La Chaux-de-Fonds, à Hérémence, membre du comité, sans droit de signature;
Miserez, Balbine, de Lajoux (JU), à Sion, membre du comité, sans droit de signature.
Publikationsnummer: 1974895, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Ecole Suisse de Ski Les Collons-Thyon 2000, à Vex, CHE-101.294.187, association (No. FOSC 91 du 14.05.2013, Publ. 7187582).
Modification des statuts:
27.05.2011.
Nouveau but:
Prodiguer l'enseignement des sports d'hiver et activités annexes, ainsi que la mise en place d'infrastructures liées aux activités sportives.
Nouvelles ressources:
Finances d'entrées, dons, part sur bénéfice d'exercices.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Dayer, Paul, de Paul, de Hérémence, à Vex, membre et directeur, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Dayer, Andy, de Hérémence, à Hérémence, membre et directeur, avec signature collective à deux;
Geiser, Christophe, de Langenthal, à Vex, membre, sans droit de signature;
Alberts, Sebastiaan, ressortissant néerlandais, à Nendaz, membre, sans droit de signature;
Sierro, Arthur Charles, dit Charly, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature;
Genolet, Nicolas, de Hérémence, à Hérémence, membre, sans droit de signature.