Auskünfte zu Andreas Gantenbein
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Gantenbein
Publikationsnummer: HR02-1005591366, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft für ländliches Bauen (GLB) Waldstatt und Umgebung, in Waldstatt, CHE-101.769.859, Genossenschaft (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2022, Publ. 1005410390).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gantenbein, Andreas, von Grabs, in Waldstatt, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Reto, von Stein (AR), in Stein (AR), Mitglied der Verwaltung, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösli, Ernst, von Gais, in Bühler, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachofner, Julia, von Männedorf, in Appenzell, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1535905, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung, in Rehetobel, CHE-105.994.792, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 17.03.2010, S. 1, Publ. 5545084).
Firma neu:
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen der Gemeinden Wald-Rehetobel und Umgebung in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 21.03.2014 aufgelöst.
Liquidationsadresse:
c/o Andreas Gantenbein, Geisshaldenstrasse 60, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forrer, Jakob, von Grabs, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hefti, Walter, von Elm, in Grub AR, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gantenbein, Andreas, von Grabs, in Waldstatt, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohrer, Niklaus, von Sachseln, in St. Gallen, Aktuar und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schläpfer, Eugen, von Wolfhalden, in Wolfhalden, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Mösli, Ernst, von Gais, in Bühler, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gantenbein, Robert, von Grabs, in Speicher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4611074, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
Genossenschaft für landwirtschaftliches Bauen Waldstatt und Umgebung, in Waldstatt, CH-300.5.010.054-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2002, S. 2, Publ. 320222).
Domizil neu:
c/o Andreas Gantenbein, Geisshalde 456, 9104 Waldstatt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zuberbühler, Ulrich, von Urnäsch, in Hundwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ledergerber, Roman, von Andwil SG und Waldkirch, in Arnegg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Forster, Albert, von Muolen, in Gossau SG, Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Hans, von Herisau, in Schwellbrunn, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rohner, Jakob, von Herisau, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Vizepräsident);
Hofmann, Walter, von Thal, in St. Gallen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Knellwolf, Ulrich, von Herisau, in Herisau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tanner, Stefan, von Waldstatt, in Stein AR, Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüst, Martin, von Thal und Gossau SG, in Andwil SG, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gantenbein, Andreas, von Grabs, in Waldstatt, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Kassier).