Auskünfte zu Velio Galusero
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Velio Galusero
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3574202, Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Banca Raiffeisen Bellinzonese, in Bellinzona, CH-500.5.002.597-0, La Banca svolge, mediante un'azione comune secondo l'idea cooperativa di Federico Guglielmo Raiffeisen.
le seguenti operazioni bancarie:
a) accettazione di denaro sotto tutte le forme bancarie... Società cooperativa (FUSC no. 92 del 12.5.2006, pagina 13, publ. 3371778).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Galusero, Velio, da Lumino, in Lumino, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Della Bruna, Stefano, da Lumino, in Lumino, membro, senza diritto di firma.
Handelsregister-Amt Tessin, (501)
Banca Raiffeisen Bellinzona, in Bellinzona, svolgere operazioni sotto tutte le forme bancarie usuali conformemente all'idea cooperativa di Federico Guglielmo Raiffeisen, società cooperativa (FUSC no. 112 del 12.6.1996, pagina 3472).
Statuti modificati:
13.5.1998.
Nuova ditta:
Banca Raiffeisen Bellinzonese.
Nuovo scopo:
la Banca svolge, mediante un'azione comune secondo l'idea cooperativa di Federico Guglielmo Raiffeisen, le seguenti operazioni bancarie: a) accettazione di denaro sotto tutte le forme bancarie usuali, compresi i depositi a riparmio;
b) operazioni ipotecarie e di credito;
c) traffico dei pagamenti;
d) operazioni indifferenti, in particolare negoziazione di titoli. L'attività viene svolta nell' ambito del regolamento interno emanato dall'Unione Svizzera delle Banche Raiffeisen (detta in seguito Unione) e deve corrispondere alle premesse finanziarie, personali, organizzative e professionali. La Banca puo gestire agenzie proprie e partecipare a tutte le istituzioni e società del gruppo Raiffeisen, come pure ad altre imprese, per quanto cio serva alla sua attività. La Banca puo acquistare, costruire e trasformare immobili per proprio uso, rilevare immobili nell'ambito di procedimenti di esecuzione forzata o per evitare una vendita all'asta, vendere immobili come pure costituire e cancellare diritti e oneri d'ogni genere a registro fondiario in relazione a immobili.
Fusione:
la Banca Raiffeisen di Bellinzona, ora Banca Raiffeisen Bellinzonese, con decisione assembleare del 13 maggio 1998, assume a titolo universale, conformemente alle disposizioni dell'art. 914 CO, con effetto al 31.12.1997, attivo e passivo della Banca Raiffeisen di Arbedo.
in Arbedo-Castione;
Bilancio di fusione:
31.12.1997 Contratto di fusione: 05.05.1998 Attivo: CHF26'536'415.20 Passivo: CHF26'359'293.55 Attivo netto: CHF177'121.65;
della Banca Raiffeisen di Castione.
in Arbedo-Castione;
Bilancio di fusione:
31.12.1997 Contratto di fusione: 07.05.1998 Attivo: CHF7'144'449.60 Passivo: CHF7'071'720.62 Attivo netto: CHF72'728.98;
della Banca Raiffeisen di Gorduno-Gnosca.
in Gorduno;
Bilancio di fusione:
31.12.1997 Contratto di fusione: 09.05.1998 Attivo: CHF16'909'195.46 Passivo: CHF16'440'650.89 Attivo netto: CHF468'544.57;
della Banca Raiffeisen di Lumino.
in Lumino;
Bilancio di fusione:
31.12.1997 Contratto di fusione: 07.05.1998 Attivo: CHF15'342'284.52 Passivo: CHF14'724'738.39 Attivo netto: CHF617'546.13.
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Mina, Enea, da Lopagno, in Bellinzona, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Ferrari-Alfons, Franco, da Semione, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma;
Camozzi, Flavia, da Valcolla, in Bellinzona, segretaria, con firma collettiva a due;
Cavalli, Angelo, da Bellinzona, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lafranchi, Emilio, da Robasacco, in Bellinzona, membro, senza diritto di firma [finora: presidente, con firma collettiva a due];
Martignoni, Brenno, da Vira Gambarogno, in Bellinzona, presidente, con firma collettiva a due [finora: membro, senza diritto di firma];
Beltraminelli, Elios, da Bellinzona, in Arbedo-Castione, vice-presidente, con firma collettiva a due;
Genini, Mario, da Cresciano, in Arbedo-Castione, segretario, con firma collettiva a due;
Lotti, Giorgio, da Sant'Antonino, in Giubiasco, con procura collettiva a due [finora: in Contone, vice-direttore, con firma collettiva a due];
Della Bruna, Maurizio, da Lumino, in Lumino, con procura collettiva a due;
Bazzuri, Dario, da Morcote, in Arbedo-Castione, con procura collettiva a due;
Pucci, Cristiano, da Giornico, in Arbedo-Castione, membro, senza diritto di firma;
Gola, Ido, da Russo, in Arbedo-Castione, membro, senza diritto di firma;
Minotti, Pietro, da Bellinzona, in Gorduno, membro, senza diritto di firma;
Jorio, Erico, da Chironico, in Gorduno, membro, senza diritto di firma;
Parente, Arianna, da S. Vittore e Sementina, in Lumino, membro, senza diritto di firma;
Galusero, Velio, da Lumino, in Lumino, membro, senza diritto di firma. Il raggio d'attività comprende il territorio dei Comuni di Arbedo-Castione, Bellinzona, Gnosca, Gorduno, Lumino e la frazione di Monticello del Comune di San Vittore (GR). Statuto modificato anche su punti non soggetti a pubblicazione.