Auskünfte zu Peter Furrer
Einträge zum Namen Peter Furrer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Furrer
Publikationsnummer: 2297295, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Kellogg (Schweiz) GmbH, in Zug, CHE-107.648.616, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2014, Publ. 1284371).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bruns, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Schwanewede (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dreissigacker, Dr. Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bremen (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hell, Oliver, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Busse, Maik, deutscher Staatsangehöriger, in Syke (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien;
Fillinger, Erhard, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Furrer, Peter, von Zell ZH, in Wettswil, Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Prokurist oder mit einem Geschäftsführer;
König, Wolfgang, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Prokurist, mit Kollektivprokura zu zweien mit einem Prokurist oder mit einem Geschäftsführer [bisher: Prokurist mit Kollektivprokura zu zweien];
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-254.525.813), in Zug, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].
Publikationsnummer: 6895378, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MAPPS GmbH, in Niederlenz, CH-150.4.001.277-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 60 vom 25.03.2011, Publ. 6092526).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Furrer, Peter, von Zell ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kaiser, Alexander, von Gams, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 6092526, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
MAPPS GmbH, bisher in Hergiswil NW, CH-150.4.001.277-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 56 vom 22.03.2010, S. 13, Publ. 5550750).
Gründungsstatuten:
10.03.2010.
Statutenänderung:
23.02.2011.
Sitz neu:
Niederlenz.
Domizil neu:
Buchenweg 2, 5702 Niederlenz.
Zweck:
Erwerb, Errichten und Führen von Coiffeur-, Schönheits- und Franchisingbetrieben, Herstellen, Ankauf und Verkauf von Waren insbesondere von Haarpflege- und Kosmetikartikeln. Kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Stammanteile ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Einladungen zur Gesellschafterversammlung erfolgen schriftlich oder per E-Mail (wie bisher);
Gemäss Erklärung der Gründer vom 10.03.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Strebel, Patrick, von Luzern, in Hergiswil NW, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Sandro, von Wohlen AG, in Villmergen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Furrer, Peter, von Zell ZH, in Wettswil am Albis, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Kaiser, Alexander, von Gams, in Stäfa, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Marco, von Wohlen AG, in Lenzburg, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].