Auskünfte zu Rémy Friedrich
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Rémy Friedrich
Publikationsnummer: HR02-1004484703, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Romal Holding AG, in Luzern, CHE-364.310.901, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 13.11.2017, Publ. 3864407).
Statutenänderung:
22.10.2018.
Sitz neu:
Emmen.
Domizil neu:
Feldmattstrasse 13, 6032 Emmen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonaj, Nikolle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 4275075, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Romal S.A., in Luzern, CHE-107.906.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 241 vom 12.12.2017, Publ. 3925101). [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 13.07.2017 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pius Bienz Treuhand- und Revisions-AG (CHE-105.808.783), in Kriens, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 3925101, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Romal S.A., in Luzern, CHE-107.906.497, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3653817).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simonaj, Nikolle, kosovarischer Staatsangehöriger, in Ebikon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scheidegger, Lukas, von Ebikon, in Ebikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Friedrich, Rémy, von Thalheim an der Thur, in Horgen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].