Auskünfte zu Nico Jörg-Peter Frey
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nico Jörg-Peter Frey
Publikationsnummer: HR02-1006010970, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Detlev Louis AG, in Root, CHE-237.552.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 05.03.2024, Publ. 1005977262).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frey, Nico Jörg-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meierhans, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Karlstedt, Sven, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: HR02-1004838980, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Detlev Louis AG, bisher in Wallisellen, CHE-237.552.370, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2018, Publ. 1004503105).
Statutenänderung:
09.01.2020.
Sitz neu:
Root.
Domizil neu:
Oberfeld 15, 6037 Root.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Frey, Nico Jörg-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rosenheim (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Hamburg (DE)].
Publikationsnummer: 2677967, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Detlev Louis AG(Detlev Louis SA) (Detlev Louis Ltd.), in St. Gallen, CHE-237.552.370, c/o Rotmonten Treuhand AG, Goethestasse 61, 9008 St. Gallen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
10.12.2015.
Zweck:
Handel und Verkauf von Zubehör und Technik für Motorräder, Roller und motorisierte Zweiräder, Motorrad- und Rollerbekleidung, Geschenk- und Outdoorartikel sowie Schuhen und Bekleidung im motorradnahen, freizeitorientierten Umfeld. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen, andere Unternehmungen erwerben, errichten oder pachten, Grundstücke und Liegenschaften erwerben, verkaufen, pachten und verpachten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 14.01.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grube-Nagel, Joachim, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (Deutschland), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frey, Nico Jörg-Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (Deutschland), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Meli, Dominik, von Mels, in Wittenbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.