Auskünfte zu Peter Anton Frei
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Anton Frei
Publikationsnummer: HR02-1005042149, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Edelmann & Frei AG, in Untereggen, CHE-363.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 7 vom 11.01.2018, S.0, Publ. 3982601).
Firma neu:
Edelmann & Frei AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.12.2020 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Edelmann, Peter, von Glarus Süd, in Untereggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Peter Anton, von Zürich, in Glücksburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Marc Alexander Peter, von Glarus Süd, in Untereggen, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 3982601, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Edelmann & Partner Consulting AG, bisher in Dinhard, CHE-363.409.661, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 167 vom 30.08.2016Publ. 3026913).
Gründungsstatuten:
06.12.2012.
Statutenänderung:
15.12.2017.
Firma neu:
Edelmann & Frei AG.
Sitz neu:
Untereggen.
Domizil neu:
Seeblickstrasse 22, 9033 Untereggen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Unternehmensberatung, im Marketing, in der Beteiligungsberatung von qualifizierten Investoren an nicht standardisierten Investitionsprojekten, im quantitativen Risikomanagement, Beratung für Absicherungs- und Rückversicherungsgeschäfte, insbesondere für private Unternehmen und für Unternehmen der öffentlichen Hand. Die Gesellschaft kann sämtliche mit dem Gesellschaftszweck zusammenhängenden Tätigkeiten entfalten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Edelmann, Marc Alexander Peter, von Glarus Süd, in Untereggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Edelmann, Marc Alexander Peter, in Dinhard, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Edelmann, Peter, von Glarus Süd, in Untereggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Frei, Peter Anton, von Zürich, in Glücksburg (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.