Auskünfte zu Jürg Eschmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Jürg Eschmann
Publikationsnummer: 6006490, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler, in Aarburg, CH-400.7.908.205-3, Stiftung (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2004, S. 2, Publ. 2313452).
Name neu:
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 02.12.2008 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Hanspeter, von Seengen, in Aarburg, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Bruno Burkhart [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Bösch, Verena, von Obergösgen, in Hagendorn, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin mit Bruno Burkhart [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Eschmann, Jürg, von Wädenswil, in Oftringen, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit Bruno Burkhart [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart];
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Rotkreuz, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 852304, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler, in Aarburg, Fürsorge für die Arbeitnehmer der Stifterin sowie deren Hinterbliebene bei Alter, Tod, Krankheit, Unfall, Invalidität und besonderer Notlage, Stiftung (SHAB Nr. 45 vom 05.03.1999, S. 1483).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhart, Bruno, von Müntschemier, in Rotkreuz, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Sandmeier, Hanspeter, von Seengen, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eschmann, Jürg, von Wädenswil, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösch, Verena, von Obergösgen und Rüti SG, in Hagendorn, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Bruno Burkhart [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Wohlfahrtsfonds der Max A. Sandmeier AG Aarburg, vormals J.C. Bühler, in Aarburg, Stiftung (SHAB Nr.244 vom 19.10.1985 S.3948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sandmeier, Max, von Seengen, in Aarburg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Gygax, Rudolf, von Seeberg, in Aarburg, Mitglied, Kassier und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suppiger, Johann, von Buttisholz, in Aarburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Hanspeter, von Seengen, in Aarburg, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien (bisher: Mitglied);
Bösch, Verena, von Obergösgen und Rüti SG, in Aarburg, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eschmann, Jürg, von Wädenswil, in Oftringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.