Auskünfte zu Nicola Agnes Eichmann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Nicola Agnes Eichmann
Publikationsnummer: HR02-1005739561, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Alpha RHEINTAL Bank AG, in Au (SG), CHE-103.170.478, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 13.04.2023, Publ. 1005722892).
Statutenänderung:
21.04.2023. Kapitalband gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eichmann, Nicola Agnes, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Becker, Denise, von Widnau, in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005528276, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Peter Heule Stiftung, in Balgach, CHE-174.847.024, Stiftung (SHAB Nr. 145 vom 29.07.2021, Publ. 1005260729).
Domizil neu:
Hauptstrasse 63, 9436 Balgach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heule, Diego, von Widnau, in Berneck, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Nicola, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004900834, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Victoriadruck AG, in Balgach, CHE-102.047.409, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2018, Publ. 1004529523).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 07.05.2020 Aktiven von CHF 1'088'936.19 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 458'068.98 auf die Victoriadruck AG, in Balgach (CHE-156.241.740).
Gegenleistung:
480 Namenaktien zu CHF 250.00 sowie eine Forderung von CHF 510'867.21.
Firma neu:
Eichmann Immo AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, die Verwaltung und den Handel von Immobilien, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen, ferner Grundstücke erwerben, belasten oder veräussern, Darlehen gewähren und Kredite aufnehmen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang sehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 07.05.2020 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
inspecta treuhand ag (CHE-107.263.624), in St. Gallen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eichmann, Nicola, von Balgach, in Balgach, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Rongellen und Balgach];
Caviezel, Edith Verena, von Balgach, in Balgach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Caviezel-Eichmann, Edith, von Domat/Ems und Ernetschwil].