Auskünfte zu Willy Ulysse Ecoeur
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Willy Ulysse Ecoeur
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3182481, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
RSW Ecoeur Immobilier SA, à Saint-Maurice, CHE-280.922.864, Av. du Simplon 27, 1890 St-Maurice, société anonyme (nouvelle inscription).
Date des statuts:
14.11.2016.
But:
effectuer toutes opérations d'investissement, d'achat, de vente et de promotion immobilière (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
1'000 actions nominatives de CHF 100.00.
Organe de publication:
FOSC.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Selon déclaration du 14.11.2016, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) inscrite(s):
Ecoeur, Willy Ulysse, de Val-d'Illiez, à Muraz (Collombey-Muraz), président, avec signature individuelle;
Bressoud-Ecoeur, Romaine Monique, de Val-d'Illiez, à Les Evouettes (Port-Valais), vice-présidente, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: 1739015, Handelsregister-Amt Bern, (36)
ESA-Einkaufsorganisation des Schweizerischen Auto- und Motorfahrzeuggewerbes Genossenschaft, in Burgdorf, CHE-105.951.802, Genossenschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1565513).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ecoeur, Willy, von Val-d'Illiez, in Muraz (Collombey) (Gemeinde Collombey-Muraz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Koch, Philippe, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bandieri, Roland, von Genf, in Bassins, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Frick, David, liechtensteinischer Staatsangehöriger, in Balzers (FL), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gavillet, Marcel, von Esmonts, in Esmonts, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Martin, Antoine, von Yverdon-les-Bains, in Yverdon-les-Bains, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Asticher, Davide, von La Chaux-de-Fonds und italienischer Staatsangehöriger, in La Chaux-de-Fonds, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bovet, Georges, von Auboranges, in Grolley, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Desmeules, John-Raphaël, von Ropraz, in Montricher, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Durret, Philippe, von Noréaz, in Sierre, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Neeser, Hans Rudolf, von Seengen, in Wohlen AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ritter, Rainer, von Mauren, in Mauren, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2273588, Handelsregister-Amt Wallis
Willy Ecoeur Automobiles SA, à Saint-Maurice, exploitation d'un garage, achat, vente, location ou commercialisation de bâtiments et d'installations servant à l'exploitation de garages, de parkings et de stations-services, etc... (FOSC no 199 du 14.10.1996, p. 6248). Suivant procès-verbal authentique de son assemblée générale des actionnaires du 27.04.2004, contrat de fusion du même jour et bilan arrêté au 31.12.2003, cette société a décidé sa dissolution sans liquidation au sens de l'art. 748 CO, par suite de fusion par absorption avec la société 'Nouveau Garage de Collombey SA', à Collombey-Muraz.
Inscription ou modification de personne:
Ecoeur, Willy, de Val-d'Illiez, à Collombey-Muraz, administrateur unique, sans droit de signature [précédemment: avec signature individuelle].