Auskünfte zu Hugo Eberle
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hugo Eberle
Publikationsnummer: 3179153, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Eberle Gartenpflege GmbH, in Häggenschwil, CHE-114.404.077, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2008, S. 12, Publ. 4569048).
Firma neu:
Eberle Gartenpflege GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 17.10.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Hugo, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4569048, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Eberle Gartenpflege GmbH, in Häggenschwil, CH-320.4.063.662-7, Hinterdorf 16, 9308 Lömmenschwil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
4.07.2008.
Zweck:
Ausführung von Gartenpflege und Hauswartungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Grundeigentum und Immaterialgüterrechte erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 04.07.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Eberle, Hugo, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Eberle-Scheiwiller, Edith, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.
Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Viehzuchtgenossenschaft Häggenschwil, in H ä g g e n s c h w i l , Förderung der Braunviehzucht im Interesse ihrer Mitglieder, Genossenschaft (SHAB Nr. 183 vom 20.09.1996, S. 5717).
Domizil neu:
c/o Josef Räss, Landhueb, 9308 Lömmenschwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Manser, Josef, von Appenzell, in Häggenschwil, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hafner, Pius, von Wittenbach, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eberle, Hugo, von Häggenschwil, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Räss, Josef, von Appenzell, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Kassier];
Zürcher, Markus, von Menzingen, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brändle, Robert, von Mosnang, in Lömmenschwil (Häggenschwil), Mitglied und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eigenmann, Guido, von Waldkirch, in Häggenschwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.