Auskünfte zu Andrea Sibylla Dür
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andrea Sibylla Dür
Publikationsnummer: HR02-1005738779, Handelsregister-Amt Graubünden
PharmaWiki GmbH, in Disentis/Mustér, CHE-114.751.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 17.12.2014, S.0, Publ. 1884219).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dür, Dr. Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Dr. Alexander, von Dornach, in Disentis/Mustér, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Dornach und Gempen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: HR02-1005699490, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Pfizer AG, in Zürich, CHE-107.817.333, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2022, Publ. 1005620220).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lahr, Uwe, deutscher Staatsangehöriger, in Kleinmachnow (DE), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goldenberg, Michael David, amerikanischer Staatsangehöriger, in Zug, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lupberger, Martina Herta, deutsche Staatsangehörige, in Oberägeri, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Troxler Saxer, Rahel, von Hergiswil bei Willisau, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Machado Pires, Fernando José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Madrid (ES), Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dür, Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Aarau, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1884219, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
PharmaWiki GmbH, bisher in Basel, CHE-114.751.917, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 15.02.2011, S. 6, Publ. 6033364).
Statutenänderung:
05.12.2014.
Sitz neu:
Disentis/Mustér.
Domizil neu:
Via Acletta 19, 7180 Disentis/Mustér.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dür, Dr. Andrea Sibylla, von Burgdorf, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Dür, Andrea Sibylla, in Basel].