Auskünfte zu Ernst Dubravka
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ernst Dubravka
Publikationsnummer: 5577062, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
WAEKA AG, in Mellingen, CH-400.3.002.100-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 132 vom 13.07.1998, S. 4843).
Statutenänderung:
10.12.2009.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich oder im SHAB. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 10.12.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Filiwag AG, in Staufen, Revisionsstelle;
Dubravka, Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Bergdietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Niggemeier, Karl Heinz, von Zürich, in Rupperswil, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baden];
Keller, Bruno, von Eggenwil, in Künten, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Waeka AG, in Mellingen, Fabrikation von Maschinen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.1995, S. 6781).
Statutenänderung:
22.05.1998.
Firma neu:
WAEKA AG.
Zweck neu:
Fabrikation von und Handel mit Maschinen und Apparaten aller Art, insbesondere mit Wärme- und Kälteapparaten;
die Gesellschaft kann Grundstücke und Beteiligungen erwerben, halten oder veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen brieflich, oder, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt, durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herzig, Rico, von Lotzwil, in Mellingen, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Niggemeier, Karl Heinz, von Zürich, in Baden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident];
Dubravka, Ernst, österreichischer Staatsangehöriger, in Bergdietikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident].