Auskünfte zu Gilles Donadello
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Gilles Donadello
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5437354, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, société anonyme (FOSC no 220 du 13.11.2007, p. 18, publ. 4198010).
Nouvelle raison sociale:
Eremo SA en liquidation. Dissolution en assemblée générale du 16.12.2009.
Adresse de liquidation:
c/o Raymond Vaudroz, Ch. de la Verna 11, 1872 Troistorrents.
Personnes et signatures radiées:
Mariétan, Georges, de Val-d'Illiez, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Exhenry, Pierre-Ignace, de Champéry, à Champéry, membre, sans droit de signature;
Es-Borrat, Philippe, de Val-d'Illiez, à Val-d'Illiez, vice-président, avec signature collective à deux;
Gross, Pascal, de Salvan, à Saint-Maurice, secrétaire, avec signature collective à deux;
Meier, Eric-Bernard, de Embrach et Lausanne, à Montreux, administrateur, avec signature collective à deux;
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision;
Franzi, Roland, de Genève, à Collombey-Muraz, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Vaudroz, Raymond, de Leysin, à Troistorrents, administrateur et liquidateur, avec signature individuelle [précédemment: administrateur, avec signature collective à deux];
Ernst & Young SA, à Lausanne (CH-550-0139941-8), organe de révision.
Publikationsnummer: 4069672, Handelsregister-Amt Wallis
Eremo SA, à Monthey, CH-621.3.002.005-7, optimiser la gestion et la distribution de l'énergie dans le territoire des communes de Monthey, Troistorrents, Val-d'Illiez, Champéry, Massongex et Vérossaz, etc..., (FOSC no 169 du 01.09.2004, p. 15, publ. 2430668).
Personnes et signatures radiées:
Jeker, Rudolf, de Mümliswil-Ramiswil, à Vionnaz, membre, sans droit de signature;
Thomas, Olivier, de Bex, à Monthey, membre, sans droit de signature;
Martenet, Guy, de Troistorrents, à Troistorrents, membre, sans droit de signature;
Zermatten, Hervé, de Saint-Martin VS, à Vérossaz, membre, sans droit de signature;
Cettou, Jérôme, de Massongex, à Massongex, membre, sans droit de signature;
Walter, Hans, de Champéry, à Champéry, administrateur, avec signature collective à deux;
Ernst & Young SA, succursale de Lausanne, organe de révision.
Inscription ou modification de personnes:
Overney, Gonzague, de Cerniat FR, à Choëx (Monthey), président, avec signature collective à deux [précédemment: à Muttenz];
Donadello, Gilles, de Misery-Courtion, à Vérossaz, administrateur, sans droit de signature;
Moulin, Bernard, de Vollèges, à Massongex, administrateur, sans droit de signature;
Pierroz, Philippe, de Martigny-Combe, à Martigny-Combe, administrateur, sans droit de signature;
Joris née Borgeat, Aude, de Vollèges et Vernayaz, à Monthey, administratrice, sans droit de signature;
Maret née Bachmann, Marianne, de Bagnes, à Troistorrents, administratrice, sans droit de signature;
Gex-Collet, Alex, de Champéry, à Val-d'Illiez, administrateur, sans droit de signature;
Exhenry, Noémie, de Champéry, à Champéry, organe de révision;
Panzica Corrado, de Monthey, à Monthey, organe de révision.