Auskünfte zu Benedict Dörig
Neueste SHAB-Meldungen: Benedict Dörig
Publikationsnummer: HR02-1005467415, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Forst-Team GmbH, in Rüte, CHE-113.081.244, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2019, Publ. 1004724595).
Sitz neu:
Schwende-Rüte.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Benedict, von Appenzell, in Appenzell (Schwende-Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Appenzell (Rüte)];
Dörig-Zünd, Claudia Martina, von Oberriet (SG), in Appenzell (Schwende-Rüte), mit Einzelunterschrift [bisher: in Appenzell (Rüte)].
Publikationsnummer: HR02-1004724595, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Forst-Team Haslen GmbH, in Schlatt-Haslen, CHE-113.081.244, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, S.3, Publ. 5158920).
Statutenänderung:
12.09.2019.
Firma neu:
Forst-Team GmbH.
Sitz neu:
Rüte.
Domizil neu:
Hostetstrasse 9, 9050 Appenzell.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dörig-Walser, Markus, von Appenzell, in Haslen (Schlatt-Haslen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Speck-Manser, Markus, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig, Benedict, von Appenzell, in Appenzell (Rüte), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Appenzell, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Dörig-Zünd, Claudia Martina, von Oberriet (SG), in Appenzell (Rüte), mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4748054, Handelsregister-Amt Appenzell I. Rh., (310)
Forst-Team Haslen GmbH, in Schlatt-Haslen, CH-310.4.001.671-6, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 171 vom 05.09.2006, S. 2, Publ. 3534770).
Statutenänderung:
19.11.2008.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 23.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Steuble, Martin, von Appenzell, in Haslen (Schlatt-Haslen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--;
Gächter, Adrian, von Oberriet-Holzrhode SG, in Haslen (Schlatt-Haslen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dörig-Walser, Markus, von Appenzell, in Haslen (Schlatt-Haslen), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.-- (bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.--);
Speck-Manser, Markus, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--;
Dörig, Benedict, von Appenzell, in Appenzell, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen von je CHF 1'000.--.