Auskünfte zu Claudia Deleye
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Claudia Deleye
Publikationsnummer: HR02-1005918206, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Glaux Group AG, in Bern, CHE-108.604.900, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 164 vom 25.08.2023, Publ. 1005823548).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der socialWEB Software GmbH, in Münsingen (CHE-201.886.371), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'248'153.47 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 894'363.45 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ultrasoft AG, in Zollikofen (CHE-106.018.370), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'363'275.37 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 1'008'278.39 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Printcom (Schweiz) AG, in Basel (CHE-105.213.710), gemäss Fusionsvertrag vom 13.12.2023 und Bilanz per 30.06.2023. Aktiven von CHF 1'552'612.03 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 771'958.92 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brandt-dit-Gruerin, Francis Alain, von Renan (BE) und Le Locle, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andenmatten, Matthias, von Grächen, in Münsingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Deleye, Claudia, von Greppen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gertsch, Andreas, von Lauterbrunnen, in Lyss, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klobucnik, Jan Dr., deutscher Staatsangehöriger, in Düdingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zwettler, Pascal, von Basel, in Hinterfultigen (Rüeggisberg), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004981264, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Niederlassung Bern, in Bern, CHE-183.649.575, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 138 vom 20.07.2020, Publ. 1004940452).
Hauptsitz in:
St. Gallen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Deleye, Claudia, von Greppen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Birrer-Brüsser, Petra, von Amden, in Oberkirch LU (Oberkirch), mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1004609372, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, Niederlassung Bern, in Bern, CHE-183.649.575, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2019, Publ. 1004564201).
Hauptsitz in:
St. Gallen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deleye, Claudia, von Greppen, in Belp, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Karau, Luca, von Bern, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien.