Auskünfte zu Marie-France Darcheville Fischer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marie-France Darcheville Fischer
Publikationsnummer: 3907007, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
CuraCeres GmbH, in Luzern, CHE-115.077.207, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 13.06.2014, Publ. 1551395).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Paul Walter, von Geuensee und Alpnach, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Robert, von Geuensee und Alpnach, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Alpnach, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Rapperswil-Jona, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 6135240, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
Nachtrag betreffend Zeichnungsberechtigung zum im SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 11, publizierten TR-Eintrag Nr. 1'537 vom 18.09.2009. CuraCeres GmbH, in Sachseln, CH-140.4.003.303-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2009, S. 11, Publ. 5261400).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Fischer, Paul Walter, von Alpnach und Geuensee, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Publikationsnummer: 5261400, Handelsregister-Amt Obwalden, (140)
CuraCeres GmbH, in Sachseln, CH-140.4.003.303-9, Bahnhofstrasse 6, 6072 Sachseln, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.09.2009.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung, Handel und Vermietung von Medizin-, Wellness- und Sportgeräten und die Erbringung von Dienstleistungen auf dem Gebiet solcher Geräte, sowie die Verwertung und der Handel von Patentrechten und Erteilung von Lizenzen. Nebenzwecke gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.--.
Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Gründererklärung vom 17.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Darcheville Fischer, Marie-France, französische Staatsangehörige, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Paul Walter, von Alpnach und Geuensee, in Fonters du Razes (FR), Gesellschafter, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Ulrich genannt Ueli, von Alpnach und Geuensee, in Sachseln, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Fischer, Robert, von Alpnach und Geuensee, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--;
Vogel, Marcel, von Niederglatt, in Castrisch, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 40 Stammanteilen von je CHF 100.--.