Auskünfte zu Heinz Dällenbach
Einträge zum Namen Heinz Dällenbach
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Heinz Dällenbach
Publikationsnummer: 2815773, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CHE-107.172.298, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 08.02.2016, Publ. 2653329).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6556204, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CH-053.3.008.196-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 14.12.2006, S. 5, Publ. 3681156).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3681156, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Jufer AG, in Lotzwil, CH-053.3.008.196-0, Betrieb eines Fachgeschäftes für Geräte der Unterhaltungs-Elektronik, Foto-Optik und Telekommunikation, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 151 vom 07.08.1996, S. 4705).
Statutenänderung:
10.11.2006.
Abspaltung:
Ein Teil der Aktiven und Passiven geht gemäss Spaltungsvertrag vom 10.11.2006 auf die 'HP. + R. Jufer AG', in Lotzwil (CH-053.3.017.971-4), über. Das Aktienkapital wird infolge Spaltung um CHF 50 000 herabgesetzt.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000 [bisher: CHF 150 000].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1 000 [bisher: 150 Namenaktien zu CHF 1 000.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jufer, Hanspeter, von Melchnau, in Lotzwil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Jufer-Schwab, Ruth, von Melchnau, in Lotzwil, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dällenbach, Heinz, von Linden, in Lotzwil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Walter, von Affoltern im Emmental, in Langenthal, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.