Auskünfte zu Edmond Cornut
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Edmond Cornut
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005311826, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Banque Raiffeisen du Haut-Léman société coopérative, à Vionnaz, CHE-106.606.319, société coopérative (No. FOSC 10 du 15.01.2021, Publ. 1005075504).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Cornut, Edmond, de Vouvry, à Vouvry, président, avec signature collective à deux;
Donnet, Rolande, de Collombey-Muraz, à Muraz (Collombey), administratrice, sans droit de signature;
PricewaterhouseCoopers SA, à Pully (CH-550-0.056.305-7), organe de révision.
Inscription ou modification de personne(s):
Delavy, Fabien, de Vouvry, à Vouvry, président de l'administration, avec signature collective à deux [précédemment: secrétaire, avec signature collective à deux];
Turin, Gérard, de Collombey-Muraz, à Vionnaz, membre et secrétaire de l'administration, sans droit de signature [précédemment: administrateur, sans droit de signature];
Caneda, Valérie, de Champagne, à Vionnaz, administratrice, sans droit de signature;
Perrin, Maurice, de Lausanne, à Monthey, administrateur, sans droit de signature;
Ernst & Young SA (CHE-105.932.265), à Basel, organe de révision.
Publikationsnummer: 1365567, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Télé-Torgon SA, à Vionnaz, CHE-105.766.340, société anonyme (No. FOSC 218 du 11.11.2013, Publ. 1172771).
Modification des statuts:
23.11.2013.
Nouvelle adresse:
Route de la Jorette 18, 1899 Torgon.
Nouveau but:
acquisition, construction, exploitation de téléskis et de tous autres moyens de remontées mécaniques propres au transport tant de personnes que des marchandises notamment dans la région de Torgon, toutes opérations immobilières y relatives et exploitation de cafés et restaurants (cf statuts pour but complet).
Nouvelles actions:
52'153 actions nominatives de CHF 50.00 avec restriction de transmissibilité selon statuts [précédemment: 52'153 actions au porteur à CHF 50.00]. Suppression de la clause statutaire relative à l'augmentation autorisée du capital par décision de l'assemblée générale du 23.11.2013 et le délai étant écoulé [biffé: L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 11.06.2011: pour les détails, voir les statuts]. L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 23.11.2013: pour les détails, voir les statuts.
Nouvelles communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou courrier écrit ou électronique. Statuts adaptés au nouveau droit.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
ECSA Fiduciaire SA, à Sion, organe de révision;
Cornut, Edmond, de Vouvry, à Vouvry, administrateur, sans droit de signature;
Thoenen, Jean-Rodolphe, de Reutigen, à Martigny, directeur, avec signature collective à deux avec le président;
Genevard, Pierre-Paul, de Collex-Bossy, à Vionnaz, administrateur, sans droit de signature.
Inscription ou modification de personne(s):
Mottet, Xavier, de Evionnaz, à Sierre, président, avec signature collective à deux [précédemment: à Vionnaz];
Bovigny, André, de Pont-la-Ville, à Grolley, administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Vannay, André, de Vionnaz, à Torgon (Vionnaz), administrateur, avec signature collective à deux [précédemment: administrateur sans droit de signature];
Ogay-Cretton, Sandra, de Martigny, à Vionnaz, administratrice, sans droit de signature;
Fiduciaire Daniel Marmillod SA (CHE-105.634.632), à Monthey, organe de révision.
Publikationsnummer: 6173836, Handelsregister-Amt Wallis, (621)
Télé-Torgon SA, à Vionnaz, CH-621.3.001.144-6, société anonyme (No. FOSC 193 du 05.10.2010, p. 19, Publ. 5839902).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Vannay, Alain, de Vionnaz, à Vionnaz, administrateur, avec signature collective à deux avec le président;
König, Ulrich, de Wiggiswil, à Jegenstorf, administrateur, sans droit de signature;
Stampfli, Tony, de Aeschi SO, à Aclens, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Inscription ou modification de personne(s):
Bovigny, André, de Pont-la-Ville, à Grolley, administrateur, sans droit de signature;
Cornut, Edmond, de Vouvry, à Vouvry, administrateur, sans droit de signature;
Rubin, Nicolas, citoyen français, à Châtel (FR), administrateur, sans droit de signature;
Vannay, André, de Vionnaz, à Torgon (Vionnaz), administrateur, sans droit de signature;
Vassalli, Jean-Yves, de Dürrenroth, à Vionnaz, administrateur, sans droit de signature.