Auskünfte zu Ruedi Christen
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ruedi Christen
Publikationsnummer: 5080882, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 12, Publ. 4900036).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 und mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 4'000].
Publikationsnummer: 4900036, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 213 vom 02.11.2006, S. 7, Publ. 3618574). Gemäss Erklärung der Geschäftsführer vom 28.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer];
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Bad Ragaz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000 [bisher: in Celerina/Schlarigna].
Publikationsnummer: 3618574, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
RC Engiadina & Himalaya Tours GmbH, in Pontresina, CH-350.4.000.380-1, Anbieten und Durchführen von Mountainbike- und Trekking-Reisen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Handel mit Waren jeglicher Art, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 12.05.1997, S. 3173).
Statutenänderung:
25.10.2006.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Christen-Menig, Nadia, von Malix und Seeberg, in Pontresina, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 1'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Christen, Ruedi, von Seeberg, in Pontresina, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 16'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 19'000];
Keller, Christian, von Kirchberg SG, in Celerina/Schlarigna, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.