Auskünfte zu Markus Burri
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Markus Burri
Publikationsnummer: 4327663, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CHE-106.093.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2016, Publ. 2931989).
Vermögensübertragung:
Die Gesellschaft überträgt gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 19.06.2018 und Inventar per 01.01.2018 den Geschäftsbereich 'Betrieb des BEO Einkaufscenter Spiez' mit Aktiven von CHF 25'236'051.55 und Passiven von CHF 21'763'876.50 an die BEO Center Spiez AG, in Spiez (CHE-268.994.249).
Gegenleistung:
Keine.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Walperswil, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2931989, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CHE-106.093.271, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2016, Publ. 2876671).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Horizont Schwefelberg AG, in Hilterfingen (CHE-110.313.429), gemäss Fusionsvertrag vom 23.05.2016 und Bilanz per 31.12.2015. Aktiven von CHF 3'986'284.08 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 3'976'861.50 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Walperswil, mit Einzelunterschrift [bisher: in Thun].
Publikationsnummer: 6342340, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Ammann Globalbau AG, in Hilterfingen, CH-092.3.000.207-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 46 vom 08.03.2010, S. 4, Publ. 5528654).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Giger, Martin, von Entlebuch, in Oberhofen am Thunersee, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burri, Markus, von St. Stephan, in Thun, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].