Auskünfte zu Hans Bürkli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Bürkli
Publikationsnummer: HR02-1005153621, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
bsp Ingenieure + Planer AG, in Küssnacht (SZ), CHE-106.846.214, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 24 vom 05.02.2013, S.0, Publ. 7048472).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baggenstos, Marc, von Gersau, in Küssnacht (SZ), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
BDO AG (CHE-426.842.563), in Altdorf (UR), Revisionsstelle [bisher: BDO AG (CH-120.9.000.464-3)].
Zweigniederlassung neu:
Meggen (CHE-322.946.186) [bisher: Meggen LU]. Erlenbach (ZH) (CHE-222.366.249) [bisher: Erlenbach ZH]. Andermatt (CHE-289.988.734).
Publikationsnummer: HR02-1004962259, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
bsp Ingenieure + Planer AG, Zweigniederlassung Meggen, in Meggen, CHE-322.946.186, schweizerische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 146 vom 28.07.2000, S.5176).
Hauptsitz in:
Küssnacht (SZ).
Zweck Hauptsitz neu:
[Gestrichene Zweckangaben aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV.].
Neue Identifikationsnummer Hauptsitz:
CHE-106.846.214.
Registrierung Hauptsitz neu:
[Datum Handelsregistereintragung Hauptsitz wird von Amtes wegen gemäss Art. 110 Abs. 1 lit. d. HRegV gestrichen.] [gestrichen: Handelsregistereintragung Hauptsitz: 25.04.2000].
Angaben zur Zweigniederlassung neu:
[Die Zeichnungsberechtigten werden infolge Art. 110 HRegV gestrichen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht am Rigi, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Schnider, Heinz, von Flühli, in Küssnacht am Rigi, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 7048472, Handelsregister-Amt Schwyz, (130)
bsp Ingenieure + Planer AG, in Küssnacht SZ, CH-130.0.011.247-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2010, S. 17, Publ. 5695540).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumberger, Urs, von Koppigen, in Küssnacht SZ, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bürkli, Hans, von Meggen, in Meggen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.