Auskünfte zu Ralf Bülter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Ralf Bülter
Publikationsnummer: HR02-1005769077, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
TOP-ALLIANCE AG, in Menznau, CHE-113.744.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2021, Publ. 1005204742).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bülter, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Anspach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bülter, Tobias, deutscher Staatsangehöriger, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005130675, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Levy Embassy Services GmbH, bisher in Zumikon, CHE-473.980.923, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181056).
Statutenänderung:
28.01.2021.
Sitz neu:
Menznau.
Domizil neu:
Willisauerstrasse 11, 6122 Menznau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Levy, Julius, von Basel, unbekannten Aufenthaltes, Geschäftsführer, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TOP-ALLIANCE AG (CHE-113.744.493), in Menznau, Gesellschafterin, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schwegler, Martin, von Menznau, in Menznau, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Bülter, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Anspach (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1928223, Handelsregister-Amt Nidwalden, (150)
Berichtigung des im SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, S. 11, publizierten TR-Eintrags Nr. 33 vom 06.01.2015TOP-ALLIANCE AG, in Hergiswil NW, CHE-113.744.493, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2015, Publ. 1919973).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bülter, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Anspach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: Bütler, Ralf].