Auskünfte zu Othmar Bühler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Othmar Bühler
Handelsregister-Amt Luzern, (100)
BW AG, in Dagmersellen, Herstellung, Unterhalt von und Handel mit Werkzeugen und Maschinen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.1999, S. 7304).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Josef, von Kirchberg SG, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Othmar, von Kirchberg SG, in Risch, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Geschäftsführer].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Meier Werkzeuge AG, Sitz [bisher: Z ü r i c h ], Handel mit Maschinen und Werkzeugen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 11.11.1999, Seite 7674).
Statutenänderung:
04.04.2001.
Sitz Neu:
R i s c h .
Domizil Neu:
Sunneblick 27, 6343 Rotkreuz.
Zweck:
Handel mit Maschinen und Werkzeugen aller Art;
kann Liegenschaften erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmungen beteiligen.
Aktienkapital Bisher:
CHF 100'000.
Liberierung:
CHF 100'000, 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Truvag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle.
Geändert:
Bühler, Othmar, Heimat Kirchberg SG, in Rotkreuz, Mitglied mit Einzelunterschrift [bisher: in Cham, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Gelöscht:
[Bühler, Josef, Heimat Kirchberg SG, in Dagmersellen, Mitglied mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Meier Werkzeuge AG, in Z ü r i c h, Handel mit Maschinen und Werkzeugen aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 10.12.1997, S. 8894).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Josef, von Kirchberg SG, in Dagmersellen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bühler, Othmar, von Kirchberg SG, in Cham, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dagmersellen, Mitglied];
Truvag Revisions AG, in Sursee, Revisionsstelle [bisher: Truvag Revisions AG Sursee, in Sursee].