Auskünfte zu Peter Buchli
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Buchli
Publikationsnummer: 3601274, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Grischuna Treuhand GmbH, in Chur, CH-350.4.001.460-3, Handel mit Waren aller Art und Ausführung von Treuhandgeschäften, insbesondere im Kanton Graubünden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 136 vom 15.07.2005, S. 7, Publ. 2934852).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchli, Peter, von Versam, in Igis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Oskar, von Versam, in Chur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000 [bisher: Geschäftsführer].
Publikationsnummer: 2934852, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Grischuna Treuhand GmbH, in Chur, CH-350.4.001.460-3, Handel mit Waren aller Art und Ausführung von Treuhandgeschäften, insbesondere im Kanton Graubünden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 02.06.2005, S. 7, Publ. 2864372).
Statutenänderung:
20.06.2005.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Buchli, Tamara, von Versam, in Chur, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Buchli, Peter, von Versam, in Igis, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 19'000.
Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
The Second Line (Verein), in C h u r , c/o Rudolf Marti, Zedernweg 4, 7000 Chur, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
20.03.2001.
Zweck:
Förderung und Pflege der traditionellen Jazz-, Swing- und Bluesmusik auf ideeller und politisch und konfessionell unabhängiger Basis.
Haftung/Nachschusspflicht:
Ohne persönliche Haftung und ohne Nachschusspflicht.
Mittel:
Mitglieder- und Gönnerbeiträge.
Organisation:
Generalversammlung, Vorstand von mindestens drei Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Buchli, Peter, von Versam, in Igis, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frangi, Luigi, von San Vittore, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marti, Rudolf, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trippel, Fritz, von Chur, in Chur, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.