Auskünfte zu Kurt Brunner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Kurt Brunner
Publikationsnummer: 2004108, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
MCH Messe Zürich AG, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 10.09.2003, S. 17, Publ. 1164480).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner, Kurt, von Regensberg, in Regensberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Susanne, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witt, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruderer, Hubert, von Trogen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fergusson, Martin, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1275626, Handelsregister-Amt Basel-Stadt, (270)
MCH Messe Schweiz AG, in Basel, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 21.01.2003, S. 5, Publ. 821802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dr. Hans Jörg, von Zürich und Mönchaltorf, in Mönchaltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Witt, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Kurt, von Wald ZH und Regensberg, in Regensberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Susanne, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bruderer, Hubert, von Trogen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schnyder, Werner, von Escholzmatt, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäggi, René C., von Aeschi SO, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Dalhäuser, Walo, von Selzach, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Christian, von Kirchenthurnen, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fergusson, Martin, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Messe Zürich, AG für internationale Fachmessen und Spezial-Ausstellungen, in Zürich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 25.10.2001, S. 8362).
Statutenänderung:
22.11.2001.
Firma neu:
MCH Messe Zürich AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(MCH Foire de Zurich SA) (MCH Fiera di Zurigo SA) (MCH Zurich Exhibition Ltd).
Zweck neu:
Bezweckt als Tochterunternehmen und im Interesse der MCH Messe Schweiz AG in erster Linie die Durchführung von Messen, Kongressen und weiteren Veranstaltungen am Standort Zürich. Die Messen, Kongresse und Veranstaltungen sollen die Bedeutung des Standortes Schweiz für die nationalen und internationalen Märkte aufzeigen;
verwaltet und unterhält ihre Immobilien und erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Kommunikation und Technik;
kann ihre Räunlichkeiten auch mietweise zur Verfügung stellen;
kann sich an Unternehmungen beteiligen sowie Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Gesellschaft an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief, soweit Namen und Adressen bekannt sind, andernfalls im Publikationsorgan.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frei, Dr. Hans Jürg, von Zürich und Härkingen, in Mönchaltorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Küng, Willi, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Brugger, Heinrich, von Zürich, Berlingen und Langnau am Albis, in Langnau am Albis, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
KPMG Fides Peat, in Zürich, Revisionsstelle;
Schlatter, Peter, von Hemmental, in Zürich, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kunz, Silvia, von Lyssach, in Fällanden, mit Kollektivprokura zu zweien;
Jeker, Dr. Rudolf, von Büsserach, in Regensdorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Böhni, Jürg, von Amden, in Basel, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Haering, Markus P., von Aesch BL, in Maisprach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meyer, Hans-Peter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor];
Aeberhard, Verena, von Jegenstorf, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Blaser, Ulrich, von Trub, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Born, Ulrich, von Thunstetten, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brunner, Kurt, von Regensberg, in Regensberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denger, Peter, von Holderbank SO, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ebner, Kathrin, deutsche Staatsangehörige, in Schluchsee (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frischknecht, Kurt, von Schwellbrunn, in Lenzburg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gammeter, Walter, von Signau, in Reinach BL, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Martin, von Liestal, in Lausen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gysin, Susanne, von Oltingen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Holenstein, Peter, von Basel, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hug, Dieter, von Trimbach, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hügli, Martin, von Thun und Brislach, in Wahlen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hutmacher, Philippe, von Konolfingen, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jecker, Christian, von Mümliswil-Ramiswil, in Röschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jenny, Edgar, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jörg, Peter, von Domat/Ems, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kamm, René, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Daniel, von Dagmersellen, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Samuel, von Reinach AG, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Susanne, von Basel, in Wallisellen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktorin];
Koster, Markus, von Appenzell, in Birmenstorf AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Lanz, Christoph, von Biel BE, in Allschwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lips, Stéphane, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Löw, Leonhard, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Müller, Stephan, von Schmerikon, in Birsfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Petermann, Urs, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pittet, Alain, von Basel und Ormont-Dessous, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rahm, Dr. Peter, von Hallau, in Olten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Recher, Thomas Markus, von Ziefen, in Buus, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Santo, Michael, deutscher Staatsangehöriger, in Linsdorf (F), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scharf, Jonas, von Zeiningen, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trottmann, Lorenz, von Rottenschwil, in Grindel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witt, Gabriele, deutsche Staatsangehörige, in Freiburg (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ernst & Young AG, in Basel, Revisionsstelle.