Auskünfte zu Hans Rudolf Bruder
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Rudolf Bruder
Publikationsnummer: HR02-1004465256, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
FGS Immobilien AG, in Seengen, CHE-293.120.845, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 03.07.2014, Publ. 1591577).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruder, Jörg, von Seengen, in Seengen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Bruder, Hans Rudolf, von Seengen, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 4783152, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Feldgarage Seengen, in Seengen, CH-400.3.016.668-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2005, S. 1, Publ. 2977096).
Statutenänderung:
21.10.2008.
Firma neu:
Feldgarage Seengen AG.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage/Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage/Sachübernahme: Aktiven von CHF 1'114'797.60 und Passiven von CHF 101'312.60 der erloschenen Einzelunternehmen 'H. Bruder Feldgarage', in Seengen, gemäss Bilanz per 31.12.1994, wofür 300 voll liberierte Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben und CHF 713'485.-- als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruder, Anna Rösly, von Seengen, in Seengen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bruder, Anna, Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bruder, Jörg, von Seengen, in Seengen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bruder, Heinz, von Seengen, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Bruder, Hans Rudolf, von Seengen, in Seengen, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 766998, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Feldgarage Seengen, in Seengen, Führen von Garagen und Reparaturwerkstätten, Handel mit fabrikneuen und gebrauchten Motorfahrzeugen, mit Treibstoffen und Schmiermitteln aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 30.07.1996, S. 4575).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruder, Hans Rudolf, von Seengen, in Seengen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bruder, Heinz, von Seengen, in Seengen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].