Auskünfte zu Yvette Bovier-Genolet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Yvette Bovier-Genolet
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: HR02-1005934657, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Genolet Sports SA, à Vex, CHE-108.056.884, société anonyme (No. FOSC 133 du 12.07.2022, Publ. 1005519124).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Bovier-Genolet, Yvette, de Hérémence, à Sion, présidente, avec signature collective à deux;
Dayer-Genolet, Jeanine, de Hérémence, à Hérémence, secrétaire, avec signature collective à deux avec la présidente;
Bourban-Genolet, Sylvie, de Hérémence, à Hérémence, administratrice, avec signature collective à deux avec la présidente;
Epiney-Genolet, Marie-Luce, de Hérémence, à Hérémence, administratrice, avec signature collective à deux avec la présidente.
Inscription ou modification de personne(s):
Dayer, Andy Sébastien, de Hérémence, à Hérémence, administrateur unique, avec signature individuelle.
Publikationsnummer: HR02-1005519124, Handelsregister-Amt Wallis, (626)
Genolet Sports SA, à Vex, CHE-108.056.884, société anonyme (No. FOSC 203 du 19.10.2011, p.0, Publ. 6382380).
Nouvelle adresse:
Rue de la Mura 33, 1988 Les Collons.
Inscription ou modification de personne(s):
Bovier-Genolet, Yvette, de Hérémence, à Sion, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: à Commugny].
Publikationsnummer: 5116546, Handelsregister-Amt Wallis
Genolet Sports SA, à Vex, CH-626.3.003.231-2, société anonyme (FOSC no 87 du 06.05.1993, p. 2265).
Modification des statuts:
22.06.2009.
Nouveau but:
l'exploitation d'un magasin d'articles de sports et d'une boutique ainsi que l'achat, la vente, la réparation, la location, l'importation, l'exportation de tous biens ou articles dans le domaine sportif (cf. statuts pour but complet).
Faits qualifiés:
[biffé: Apport de matériel, marchandises, habillement, articles de sport, pour le prix de CHF 126'914.--, apport accepté pour CHF 100'000.--, montant imputé sur le capital, selon convention du 20.02.1993 et inventaire au 11.09.1992].
Personne et signature radiée:
Fiduciaire Jean-Laurent Valloton, à Fully, organe de révision.
Inscription ou modification de personne:
Bovier-Genolet, Yvette, de Hérémence, à Commugny, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: à Eysins]. Selon déclaration du conseil d'administration du 22.06.2009, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].