Auskünfte zu Pius Böni
Einträge zum Namen Pius Böni
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Pius Böni
Publikationsnummer: 3114345, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mobatime AG, in Dübendorf, CHE-105.762.388, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 35 vom 20.02.2015, Publ. 2001301).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beaudoux, Patric, von Neftenbach, in Freienstein-Teufen, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberembrach];
Böni, Pius, von Amden, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Geroldswil];
Meier, Bruno, von Weiach, in Dübendorf, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Opfikon].
Publikationsnummer: 4115132, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Oliver Timonin Fashion AG, bisher in Opfikon, CH-020.3.025.898-9, Handel mit Waren aller Art, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2002, S. 22, Publ. 530322).
Statutenänderung:
28.09.2005.
Sitz neu:
Küsnacht ZH.
Domizil neu:
Alte Landstrasse 33, 8700 Küsnacht.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Erika Breu Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Timonin, Oliver, von Diemtigen, in Erlenbach ZH, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Geroldswil];
Böni, Pius, von Amden, in Erlenbach ZH, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Geroldswil];
Timonin, Elke, von Diemtigen, in Uetikon am See, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Bergdietikon];
Stone Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 2767340, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Mobatime SWISS SA, bisher in Le Mont-sur-Lausanne, CH-550.0.074.535-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 27.02.2003, S. 15).
Gründungsstatuten:
27.01.1965.
Statutenänderung:
11.03.2005.
Firma neu:
Mobatime Swiss AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Mobatime Swiss SA).
Sitz neu:
Dübendorf.
Domizil neu:
Stettbachstrasse 5, 8600 Dübendorf.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel, die Beratung, die Inbetriebnahme und den Unterhalt von Systemen in folgenden Bereichen: industrielle Uhrenanlagen, Informationssysteme, Personal- und Zeitwirtschaft, Sprachaufzeichnung und Fuhrparkorganisation. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen oder derartige Unternehmen errichten, erwerben oder finanzieren. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Liegenschaften erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann auch alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkelten ausüben, welche mit dem Hauptzweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 500'000.--.
Aktien:
500 Namenaktien zu CHF 1'000.--.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fiduciaire W. Jeanbourquin SA, in Lausanne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moser, Urs, von Koppigen, in Sumiswald, Präsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Augstburger, Albert, von Grosshöchstetten, in Sumiswald, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift [wie bisher];
Tournel, Jacques, belgischer Staatsangehöriger, in Collombey-Muraz, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [wie bisher];
Wädensweiler, Felix, von Stäfa, in Rüschlikon, Delegierter und Generaldirektor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich, Delegierter];
Häberli, Stefan, von Amriswil, in Dietlikon, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vize-Direktor];
Böni, Pius, von Amden, in Geroldswil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Döbeli, Fabian, von Fahrwangen, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hubeli, Christian, von Zürich, in Wangen-Brüttisellen, mit Kollektivprokura zu zweien;
Meier, Bruno, von Weiach, in Opfikon, mit Kollektivprokura zu zweien;
D & G Wirtschaftsprüfer AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Zweigniederlassung:
[Folgende Zweigniederlassung ist aufgehoben worden:] [gestrichen: Dübendorf].