Auskünfte zu Hans Bodmer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Hans Bodmer
Publikationsnummer: 6304406, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Bio Partner Schweiz AG, in Seon, CH-400.3.029.167-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 17.06.2011, S. 0, Publ. 6209518).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brescacin, Fabio, italienischer Staatsangehöriger, in Conegliano (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bachmann, Roger, von Bäretswil, in Bäretswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Hans, von Erlinsbach AG, in Boniswil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Furrer, Beatrix, von Hochdorf, in Waldhäusern AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Kathrin, von Stadel und Wolhusen, in Stadel, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Huber Erni, Kathrin, in Windlach, Mitglied der Geschäftsleitung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Mark, von Rümlang, in Gisikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 2542302, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Eichberg Bio AG, in Seon, CH-400.3.016.950-5, biologische Lebensmittel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2001, S. 5558).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Eisenhut, Hans-Ulrich, von Zürich und Gais, in Aadorf, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rathgeb, Erwin, von Wangen-Brüttisellen, in Unterstammheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Veenstra, Henderik, deutscher Staatsangehöriger, in Morgarten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mahler, Markus, von Fischenthal, in Fahrwangen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Paul, von Dürrenäsch, in Hallwil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Seengen, Mitglied];
Bodmer, Hans, von Erlinsbach, in Boniswil, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jost, Stefan, von Fahrni, in Otelfingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Eichberg Bio Gemüse AG, in Seengen, biologische Lebensmittel usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.1995, S. 5686).
Statutenänderung:
31.10.1997.
Aktienkapital neu:
CHF1'000'000.¬ [bisher: CHF400'000.¬].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF1'000'000.¬.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF1'000.¬ [bisher: 400 Namenaktien zu CHF1000.¬].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schwotzer, Urlich, von Eggersriet, in Herisau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trefida Treuhand-Gesellschaft AG, in Zürich, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Stephan, von Gommiswald, in Berikon, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bodmer, Hans, von Erlinsbach, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walti, Paul, von Dürrenäsch, in Seengen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oberkulm];
Realit Revisions AG, in Lenzburg, Revisionsstelle.