Auskünfte zu Fränzi Biedermann-Iten
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Fränzi Biedermann-Iten
Publikationsnummer: 5960722, Handelsregister-Amt Zug, (170)
EDSA GmbH, in Zug, CH-170.4.001.267-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2000, S. 670).
Statutenänderung:
13.12.2010.
Sitz neu:
Cham.
Domizil neu:
c/o Theodor Biedermann, Kleinweid 6, 6330 Cham.
Zweck neu:
Erbringung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere technische und betriebswirtschaftliche Beratung, ISO-Zertifizierungsberatungen und Audits, Seminare, Fort- und Weiterbildung, Organisation von Veranstaltungen aller Art, Verlagswesen, namentlich Herausgabe von Zeitschriften und Büchern, Informations- und Datenvermittlung, Nachweis von Anbietern und Nachfragern im Endkunden- und Händlergeschäft (auch Maklertätigkeiten), Entwicklung und Vermittlung von sowie Information über Soft- und Hardware, einschliesslich der hiezu erforderlichen Vermarktungskonzepte sowie Handel mit Waren aller Art (inkl. Import und Export);
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 28.04.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biedermann-Iten, Fränzi, von Zug, Winznau und Unterägeri, in Cham, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kalt, Gerhard, von Laufenburg, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00;
Biedermann, Theodor, von Winznau, in Cham, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter ohne Zeichnungsberechtigung und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Institut für Distributionslogistik - IDL GmbH, Sitz Z u g, Erbringung von Dienstleistungen, GmbH (SHAB Nr. 203 vom 19.10.1995, S. 5752).
Statutenänderung:
28.01.2000.
Eingetragene Personen Geändert:
Biedermann, Theodor, Heimat Winznau, in Cham, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 21'000 [bisher: Gesellschafter, Stammanteil: CHF 7'000].
Gelöscht:
[Biedermann-Iten, Fränzi, Heimat Zug, Winznau, Unterägeri, in Cham, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 7'000];
[Iten- Walker, Cornelia, Heimat Zug, Unterägeri, in Unterägeri, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 7'000].
Handelsregister-Amt Zug, (170)
Institut für Distributionslogistik ¬ IDL GmbH, Sitz Zug.
Domizil:
c/o lic. iur. Peter A. Iten, Neugasse 23, 6300 Zug, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
06.10.1995.
Zweck:
Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere technische und betriebswirtschaftliche Beratung, ISO-Zertifizierungsberatungen und Audits, Seminare, Fort- und Weiterbildung sowie Organisation von Veranstaltungen aller Art, Verlagswesen, namentlich Herausgabe von Zeitschriften und Büchern, Informations-, Daten- und Personalvermittlung, Nachweis von Anbietern und Nachfragern im Endkunden- und Händlergeschäft (auch Maklertätigkeiten), Entwicklung und Vermittlung von sowie Information über Soft- und Hardware mit dem Ziel der Förderung nationaler und internationaler Standardisierungen, einschliesslich der hiezu erforderlichen Vermarktungskonzepte sowie Handel mit Waren, insbesondere An- und Verkauf von Hard- und Software.
Stammkapital:
CHF21000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Biedermann, Theodor, Heimat Winznau, in Cham, Gesellschafter, Stammanteil: CHF7000;
Biedermann-Iten, Fränzi, Heimat Zug, Winznau, Unterägeri, in Cham, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF7000;
Iten-Walker, Cornelia, Heimat Zug, Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift, Gesellschafterin, Stammanteil: CHF7000.