Auskünfte zu Wenbei Bian Stauffer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Wenbei Bian Stauffer
Publikationsnummer: HR02-1006130030, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bistro City GmbH, in Bern, CHE-408.750.526, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2024, Publ. 1005925224).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ma, Adrienne Hui Zhin, von Heimberg, in Lyss, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bian Stauffer, Wenbei, von Safnern, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bakiu, Fatmir, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 12 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zilbeari, Arijan, nordmazedonischer Staatsangehöriger, in Thun, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 8 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Publikationsnummer: HR02-1005979675, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Sinovation AG, in Zollikofen, CHE-226.300.195, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 28 vom 09.02.2012, S.0, Publ. 6542454).
Statutenänderung:
12.02.2024.
Sitz neu:
Niederbipp.
Domizil neu:
Obere Dürrmühlestrasse 27, 4704 Niederbipp.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: per Brief oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yan, Jun, chinesischer Staatsangehöriger, in Changzhou (CN), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Bian, Wenjie, chinesische Staatsangehörige, in Changzhou (CN), Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Bian Stauffer, Wenbei, von Safnern, in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stauffer, Benjamin, von Safnern, in Niederbipp, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zollikofen, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: HR02-1005925224, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Bistro City GmbH, in Bern, CHE-408.750.526, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2023, Publ. 1005716342).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kirmizikaya, Ebru, von Kirchberg (BE), in Ittigen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Blagojevic-Nikolic, Zora, von Kirchberg (BE), in Kirchberg BE, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ma, Adrienne Hui Zhin, von Heimberg, in Lyss, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Bian Stauffer, Wenbei, von Safnern, in Zollikofen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.