Auskünfte zu Andreas Bernet
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Andreas Bernet
Publikationsnummer: 3307177, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
at work hüswil GmbH, in Zell (LU), CHE-232.452.761, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 04.07.2012, Publ. 6750020).
Firma neu:
at work hüswil GmbH in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Stammanteile ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft hat sich mit Beschluss der ausserordentlichen Gesellschafterversammlung vom 07.12.2016 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bernet, Andreas, von Ufhusen, in Ufhusen, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zemp, Hugo, von Escholzmatt-Marbach, in Murgenthal, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00 [bisher: von Escholzmatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 6750020, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
at work hüswil GmbH, in Zell LU, CH-100.4.794.868-8, Bernstrasse 26, 6152 Hüswil, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.05.2012.
Zweck:
Betrieb einer Schlosserei und Mechanikwerkstatt mit allen dazu gehörenden Aktivitäten;
Beteiligungen;
Erwerb, Belastung, Veräusserung und Verwaltung von Grundeigentum;
Vornahme von Finanzierungen;
Eingehung von Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Gründer vom 16.05.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zemp, Hugo, von Escholzmatt, in Murgenthal, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 49 Stammanteilen zu je CHF 200.00;
Bernet, Andreas, von Ufhusen, in Ufhusen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 51 Stammanteilen zu je CHF 200.00.
Publikationsnummer: 6743464, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
PlanWerk S GmbH, in Ufhusen, CH-100.4.025.067-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 15.09.2009, S. 10, Publ. 5246690).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bernet, Andreas, von Ufhusen, in Ufhusen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwegler, Johann, von Ufhusen, in Ufhusen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 13'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Schwegler, Claudia, von Ufhusen, in Ufhusen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 7'000.00.