Auskünfte zu Peter Berlinger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Peter Berlinger
Publikationsnummer: 6584064, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Walter Musterkollektionen AG, in Spreitenbach, CH-400.3.015.584-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 189 vom 29.09.2006, S. 2, Publ. 3571756).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fisch, Werner, von Hundwil, in Mägenwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Giopp-Dick, Ursula Maria Theresia, deutsche Staatsangehörige, in Wettingen, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Peter, von Reinach BL, in Trimbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 5428346, Handelsregister-Amt Zug, (170)
GLOBAL COLOR RESEARCH HOLDING AG, in Zug, CH-170.3.023.198-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2006, S. 16, Publ. 3568730).
Firma neu:
GLOBAL COLOR RESEARCH HOLDING AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.12.2009 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berlinger, Peter, von Reinach BL, in Trimbach, Liquidator, mit Einzelunterschrift und Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lohaus, Hans Bernd, deutscher Staatsangehöriger, in Emsdetten (DE), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift];
Fisch, Werner, von Hundwil, in Mägenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: 3080400, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Alfred Walter-Stiftung, in Spreitenbach, CH-400.7.017.953-4, Unterstützung der Arbeitnehmer, Stiftung (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2005, S. 1, Publ. 3060536).
Name neu:
Alfred Walter-Stiftung in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 30.09.2005 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fisch, Werner, von Hundwil, in Mägenwil, Präsident und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bamert, Monika, von Dietikon und Tuggen, in Dietikon, Mitglied und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Baranowski, Jerzy, von Zürich, in Bonstetten, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Berlinger, Peter, von Reinach BL, in Trimbach, Mitglied und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].