Auskünfte zu Carsten Baums
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Carsten Baums
Publikationsnummer: HR02-1005052976, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
TSZ Treuhandgesellschaft Sauter + Co Zürich AG, in Zürich, CHE-103.082.319, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 204 vom 20.10.2020, Publ. 1005003471).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baums, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Trixl, Michael, von Zug, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2212887, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swiss Resources Invest AG, in Zug, CHE-103.546.767, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2015, Publ. 2073145).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baums, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1168055, Handelsregister-Amt Zug, (170)
Swiss Resources Invest AG, in Zug, CH-170.3.021.127-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2013, Publ. 1020665).
Statutenänderung:
18.10.2013. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 18.10.2013 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt..
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Moos, Christian, von Zug, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Baums, Carsten, deutscher Staatsangehöriger, in Bad Homburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumberger, Patrick Giorgio, von Fällanden, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.