Auskünfte zu Dr. Ulrike Baumöl
Neueste SHAB-Meldungen: Dr. Ulrike Baumöl
Publikationsnummer: 7151796, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IARDA GmbH, in Rehetobel, CH-320.4.059.964-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S. 3, Publ. 5431846).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schultz Tischhauser, Elgard, von Grabs, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumöl, Dr. Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Rehetobel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Jung, Dr. Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rehetobel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 5431846, Handelsregister-Amt Appenzell A. Rh., (300)
IARDA GmbH, bisher in St. Gallen, CH-320.4.059.964-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 143 vom 28.07.2009, S. 17).
Gründungsstatuten:
19.09.2006.
Statutenänderung:
15.12.2009.
Sitz neu:
Rehetobel.
Domizil neu:
Bergstrasse 36, 9038 Rehetobel.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Unternehmensberatung und Erbringung von Beratungsdienstleistungen in allen unternehmerischen Bereichen sowie die Förderung von Forschungsprojekten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000. Nebenleistungspflichten gemäss Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 20.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision (wie bisher);
Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail (wie bisher).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jung, Dr. Reinhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rehetobel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000 (bisher: in St. Gallen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000);
Baumöl, Dr. Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in Rehetobel, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen von je CHF 1'000 (bisher: in St. Gallen, mit einem Stammanteil von CHF 10'000);
Schultz Tischhauser, Elgard, von Grabs, in Zürich, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen von je CHF 1'000.
Publikationsnummer: 5295500, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swiss Life AG, in Zürich, CH-020.5.901.324-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 129 vom 08.07.2009, S. 48, Publ. 5123370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Pellet, Daniel, von Bas-Vully, in Uster, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bieler, Rudolf, von Solothurn, in Littau, mit Kollektivprokura zu zweien;
Schenk, Karin, von St. Antoni, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Hildenbrand, Andreas, von Starrkirch-Wil, in Stans, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brütsch, Kurt, von Buch SH, in Freienbach, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Brotzer, Thomas, von Flums, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Egli, Rolf, von Bäretswil, in Bubikon, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Hinwil, mit Kollektivprokura zu zweien;
Vogel, Franz, von Luzern, in Zürich, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Escher, Dr. Markus, von Brig-Glis, in Corminboeuf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumöl, Ulrike, deutsche Staatsangehörige, in St. Gallen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gledhill, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Richterswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kammermann, Patrick, von Basel, in Bassersdorf, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kessler, Michael, von Rüti ZH, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Künzi, Christian, von Wattenwil, in Winterthur, mit Kollektivprokura zu zweien;
Lagona, Gianluca, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, mit Kollektivprokura zu zweien;
Torsiello, Alessandro, italienischer Staatsangehöriger, in La Tour-de-Peilz, mit Kollektivprokura zu zweien;
Dépraz, Robert, von Le Lieu, in Oulens-sur-Lucens, mit Kollektivprokura zu zweien;
Ploner, Ralf, von Wettingen, in Würenlos, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Röchling, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Meilen, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fischbach, Irene, von Villmergen, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiser, Balz, von Oberrieden und Wohlen bei Bern, in Adliswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Kilchberg ZH];
Schneider, Daniel, von Elm, in Rifferswil, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Zug];
Spillmann, André, von Wädenswil, in Flims, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:in Jonen];
Trinh, Khoa, von Wattwil, in Rapperswil-Jona, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien];
Buess, Thomas, von Wenslingen, in Rapperswil-Jona, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.