Auskünfte zu Thomas Baumgartner
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Thomas Baumgartner
Publikationsnummer: HR02-1006120456, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Olten Genossenschaft, in Olten, CHE-105.774.061, Genossenschaft (SHAB Nr. 89 vom 08.05.2024, Publ. 1006027809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumgartner, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meister, Marco, von Herbetswil, in Balsthal, mit Kollektivprokura zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005008919, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
Raiffeisenbank Olten Genossenschaft, in Olten, CHE-105.774.061, Genossenschaft (SHAB Nr. 160 vom 19.08.2020, Publ. 1004960742).
Statutenänderung:
11.08.2020. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schmid, Rolf, von Zürich, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Olten];
Stäuble Dietrich, Andrea Monika, von Mettauertal, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Olten];
Strub, Michael, von Olten und Trimbach, in Starrkirch-Wil, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Olten];
Baumgartner, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Olten, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hägendorf];
D'Arco, Adrian, von Schänis, in Oberentfelden, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Obergösgen];
Eberle, Roger, von Gaiserwald, in Thürnen, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Diepflingen];
Kiefer, Dario, von Liestal, in Sissach, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Liestal].
Publikationsnummer: 3634127, Handelsregister-Amt Solothurn, (241)
EHCO 2000, in Olten, CHE-102.339.148, Verein (SHAB Nr. 212 vom 03.11.2014, Publ. 1800999).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leuenberger, Daniel, von Melchnau, in Trimbach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumgartner, Thomas, von Mümliswil-Ramiswil, in Hägendorf, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bürgi, Daniel, von Steinhausen, in Gurmels, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schibler, Roland, von Olten, in Olten, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann, Andreas, von Oberdiessbach, in Olten, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kölliker, Jakob, von Kestenholz, in Worb, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perren, Jürg, von Zermatt, in Oensingen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flury, Patrick, von Hägendorf, in Hägendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hagmann, Andreas, von Olten, in Olten, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bartlome, Christoph, von Melchnau, in Münsingen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.