Auskünfte zu André Jean-Marie Baumeler
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: André Jean-Marie Baumeler
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 3758111, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Café du Soleil SA, à Saignelégier, CHE-101.423.622, société anonyme (No. FOSC 74 du 16.04.2014, Publ. 1457265).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Baumeler, André Jean-Marie, de Le Noirmont, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Saillard, Dominique Henri Nicolas, ressortissant français, à Muriaux, membre, avec signature collective à deux;
Frésard, Marie Jeanne Blanche, de Le Noirmont, à Saignelégier, directrice, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Guenat, Andrée Germaine Thérèse, de Le Noirmont, à Les Bois, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Willemin, Cléopâtre Anne, de Les Bois, à Les Breuleux, membre et secrétaire du conseil d'administration, avec signature collective à deux [précédemment: membre, avec signature collective à deux];
Baume-Schneider, Elisabeth, de Les Breuleux, à Les Breuleux, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux;
Dubail, Sylvain Paul Philippe, de Clos du Doubs, à Saignelégier, membre du conseil d'administration, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 6991330, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Café du Soleil SA, à Saignelégier, CH-674.3.000.548-0, société anonyme (No. FOSC 41 du 01.03.2010, p. 11, Publ. 5518442).
Modification des statuts:
30.04.2012.
Nouveaux faits qualifiés:
L'assemblée générale a introduit une clause statutaire relative à une augmentation autorisée du capital par décision du 30.04.2012. Pour les détails, voir les statuts.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Stocker, Armand, de Bâle, à Goumois, membre, avec signature collective à deux;
Montavon, Odile, de Montavon, à Delémont, vice-présidente, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Baumeler, André Jean-Marie, de Le Noirmont, à Saignelégier, membre, avec signature collective à deux;
Saillard, Dominique Henri Nicolas, de France , à Muriaux, membre, avec signature collective à deux;
Pic Jeandupeux, Maryvonne Rosine Nelly, de Courfaivre, à Les Breuleux, membre, avec signature collective à deux;
Willemin, Cléopâtre Anne, de Les Bois, à Les Breuleux, membre, avec signature collective à deux.
Publikationsnummer: 5225762, Handelsregister-Amt Jura, (670)
Fondation Joseph et Nicole Lachat, à Porrentruy, CH-677.7.000.558-9, Fondation (FOSC no 252 du 29.12.2006, p. 13, publ. 3702672).
Autre adresse:
c/o Mme Anne Schild, Rue du Mont-Terri 36, 2900 Porrentruy.
Personne et signature radiée:
Moeschler, Jean-René, de Tavannes, à Malleray, président, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personnes:
Schild, Anne, de Grenchen et La Baroche, à Porrentruy, présidente, avec signature collective à deux [précédemment: de Grenchen et Asuel, à Courrendlin, membre et secrétaire, sans droit de signature];
Baumeler, André, de Entlebuch et Le Noirmont, à Saignelégier, membre et secrétaire, avec signature collective à deux [précédemment: membre, sans droit de signature];
Crelier, Romain, de Bure, à Chevenez, membre, sans droit de signature.