Auskünfte zu Liliane Bapst-Hutmacher
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Liliane Bapst-Hutmacher
Publikationsnummer: 4795992, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Taverne Jaunpass AG, in Boltigen, CH-092.3.008.155-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 03.10.2003, S. 4, Publ. 1198940).
Statutenänderung:
20.11.2008, 12.12.2008.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb oder die Verpachtung des Bergrestaurants Taverne mit Campingplatz auf dem Jaunpass Boltigen. Sie kann sich an andern Unternehmen, die gleiche oder ähnliche Zwecke verfolgen, beteiligen und solche Unternehmen erwerben. Die Gesellschaft ist befugt, Zweigniederlassungen zu errichten sowie alle Geschäfte durchzuführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen über die Sacheinlage anlässlich der Gründung vom 17.09.1971 wurden aus den Statuten gestrichen.] [bisher: Sacheinlage BR Boltigen Nr. 1548, Bergrestaurant Taverne. Aktivenüberschuss total CHF 48'688.15. CHF 44'000.-- für Aktienliberierung, CHF 4'688.15 Forderung an die Gesellschaft. Verrechnung mit Forderung CHF 54'000.--].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Aktionäre: durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 20.11.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Die Bestimmungen über den Verwaltungsrat: 3 oder mehr Mitglieder wird von Amtes wegen gestrichen, da nicht in den Auszug gehörend.] [bisher: Verwaltungsrat: 3 oder mehr Mitglieder].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Urs Blaser, Treuhand, in Herrenschwanden, Revisionsstelle;
Bapst-Hutmacher, Liliane, von St. Ursen, in Stüsslingen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hutmacher-Wahli, Fritz, von Konolfingen, in Wilderswil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Allemann, Jürg, von Welschenrohr, in Neuenegg, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Allemann-Tanner, Doris, von Welschenrohr, in Neuenegg, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 1198940, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Taverne Jaunpass AG, in Boltigen, Betrieb eines Bergrestaurants etc. Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.1995, S. 6856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutmacher-Vögeli, Fritz Martin, von Interlaken, in Boltigen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hutmacher-Wahli, Berty, von Konolfingen, in Interlaken, Sekretärin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bapst-Hutmacher, Liliane, von St. Ursen, in Stüsslingen, Präsidentin, mit Einzelunterschrift;
Hutmacher-Wahli, Fritz, von Konolfingen, in Wilderswil, Vizepräsident, mit Einzelunterschrift.