Auskünfte zu Martin Bangerter
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Martin Bangerter
Neueste Meldungen vom Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) sind nur in der Originalsprache des jeweiligen Handelsregisteramtes verfügbar. Alle Meldungen ansehen
Publikationsnummer: 5897004, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, in Zweisimmen, CH-092.5.001.930-4, Genossenschaft (SHAB Nr. 214 vom 05.11.2002, S. 3, Publ. 714268).
Statutenänderung:
29.10.2010.
Domizil neu:
Lenkstrasse 7, 3770 Zweisimmen.
Anteilscheine neu:
Anteilscheine zu CHF 200.00.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Streichung des Eintrags aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.] [gestrichen: Haftung/Nachschusspflicht: Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. Jede Nachschusspflicht oder Haftbarkeit des einzelnen Mitglieds wird ausgeschlossen.].
Pflichten neu:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
[Die Bestimmung über die Mitteilung an die Genossenschafter wurde aus den Statuten gestrichen.]. [Der Hinweis über die Zusammensetzung des Vorstandes wird gestrichen, da nicht zur Eintragung gehörend.] [gestrichen: Vorstand von fünf oder mehr Mitgliedern.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bangerter, Martin, von Lyss, in Blankenburg (Zweisimmen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Müller, Niklaus, von Boltigen, in Zweisimmen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Beutler, Walter, von Oberdiessbach, in Matten (St. Stephan), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Aeschlen, in Matten (Gde. St. Stephan), Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Hodel, Ernst, von Unterlangenegg, in St. Stephan, Mitglied und Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oeschseite (Gde. Zweisimmen), Kassier und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T & R Oberland AG (CH-092.3.008.590-6), in Lenk, Revisionsstelle.
Publikationsnummer: 714268, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, in Zweisimmen, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 18.09.1998, S. 6453).
Statutenänderung:
17.11.2000. [Die publikationspflichtige Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Grünigen, Christian, von Saanen, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hörler, Martin, von Teufen AR, in Zweisimmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bangerter, Martin, von Lyss, in Blankenburg (Zweisimmen), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Schneiter, Hanspeter, von Amsoldingen, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Marggi, Hanspeter, von Lenk, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Handelsregister-Amt Bern, (36)
Fernwärmegenossenschaft der Gemeinde Zweisimmen, in Zweisimmen, Genossenschaft (SHAB Nr.150 vom 05.08.1994, S.4388).
Domizil neu:
c/o Ernst Hodel, Restaurant Waldmatte, 3776 Oeschseite.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Koch, Walter, von Dietikon, in Hinterkappelen (Wohlen bei Bern), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mösle, Andreas, von Gais, in Lenk, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hörler, Martin, von Teufen AR, in Zweisimmen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hodel, Ernst, von Unterlangenegg, in Oeschseite (gde. Zweisimmen), Kassier und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Oeschseite (Zweisimmen), Sekretär];
Beutler, Walter, von Aeschlen, in Matten (Gde. St. Stephan), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Stalder, Heinz, von Lenk, in Zweisimmen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bangerter, Martin, von Lyss, in Blankenburg (Zweisimmen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.