Auskünfte zu Marcel Balmer
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Marcel Balmer
Publikationsnummer: HR02-1004640332, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Balmer Tennisbau AG, in Dietikon, CHE-103.929.499, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 08.01.2010, S.30, Publ. 5430770).
Firma neu:
Balmer Tennisbau AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer, Marcel, von Mühleberg, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2987373, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Balmer AG, in Uetikon am See, CHE-107.424.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2014, Publ. 1371671).
Domizil neu:
Kleindorfstrasse 12f, 8707 Uetikon am See.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Marcel, von Mühleberg, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer Weindl, Susan, von Mühleberg, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 1371671, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Balmer AG, in Uetikon am See, CHE-107.424.212, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2014, Publ. 1324107).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Balmer, Paula, von Mühleberg, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Balmer Weindl, Susan, von Mühleberg, in Uetikon am See, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Balmer, Marcel, von Mühleberg, in Dietikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].