Auskünfte zu Niklaus Arnold
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Niklaus Arnold
Publikationsnummer: 5847032, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, CH-100.5.023.767-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 104 vom 03.06.2009, S. 11, Publ. 5047290).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Arnold, Niklaus, von Gettnau, in Gettnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier];
Iff, Daniel, von Auswil, in Gettnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit der Kassierin [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier];
Kurmann, Edith, von Willisau, Ruswil und Ettiswil, in Gettnau, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Publikationsnummer: 2383476, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, CH-100.5.023.767-5, Bau und Betrieb einer geeigneten Mehrzweckanlage, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2002, S. 9, Publ. 663752).
Statutenänderung:
17.05.2004.
Domizil neu:
c/o Norbert Arnet, Züntihausmatte 7, 6142 Gettnau. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. [gestrichen: Verwaltung: 5 - 11 Personen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gut, Urs, von Mauensee, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier;
Dubach, Josef, von Gettnau und Luthern, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wyss-Schrag, Monika, von Gettnau und Romoos, in Gettnau, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet, Norbert, von Gettnau, in Gettnau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung];
Iff, Daniel, von Auswil, in Gettnau, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Rinderknecht, Remo, von Gettnau, in Gettnau, Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied];
Grob, Anton, von Gettnau, in Gettnau, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Arnold, Niklaus, von Gettnau, in Gettnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin].
Publikationsnummer: 663752, Handelsregister-Amt Luzern, (100)
Genossenschaft Mehrzweckanlage MZA Gettnau, in Gettnau, Bau und Betrieb einer geeigneten Mehrzweckanlage, Genossenschaft (SHAB Nr. 113 vom 13.06.2000, S. 3974).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bättig, Daniel, von Willisau-Land, in Gettnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyss-Schrag, Monika, von Gettnau und Romoos, in Gettnau, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Kassier [bisher: Schrag, Monika];
Arnold, Niklaus, von Gettnau, in Gettnau, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder der Vizepräsidentin.