Auskünfte zu Radoslava Anguelova
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Radoslava Anguelova
Publikationsnummer: HR02-1005936191, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swarovski International Holding AG, in Männedorf, CHE-102.860.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 24.11.2023, Publ. 1005892838).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Anguelova, Radoslava, bulgarische Staatsangehörige, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dandrieux, Jérôme, französischer Staatsangehöriger, in Meilen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005762298, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Swarovski International Holding AG, in Männedorf, CHE-102.860.847, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 09.11.2022, Publ. 1005600013).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Daniel Swarovski Corporation AG, in Männedorf (CHE-107.820.039), gemäss Fusionsvertrag vom 29.05.2023 und Bilanz per 30.04.2023. Aktiven von CHF 34'199'189.72 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 15'568'635.83 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nasard, Alexis, von La Chaux-de-Fonds, in Männedorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung (CEO), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anguelova, Radoslava, bulgarische Staatsangehörige, in Männedorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Günthardt, Felix, von Küsnacht (ZH), in Küsnacht (ZH), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rüegg-Sollberger, Susanne, von Wallisellen, in Männedorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Marcel, von Flühli, in Cham, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: HR02-1005417539, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Daniel Swarovski Corporation AG, in Männedorf, CHE-107.820.039, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 178 vom 16.09.2019, Publ. 1004716341).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Margreiter, Mathias, österreichischer Staatsangehöriger, in Herrliberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Buchbauer, Robert, von Erlenbach (ZH), in Erlenbach (ZH), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Langes-Swarovski, Markus, österreichischer Staatsangehöriger, in Wattens (AT), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Molon, Michele, italienischer Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Westring, Frederik, dänischer Staatsangehöriger, in Altendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Angst, Marcel, von Zürich, in Einsiedeln, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Anguelova, Radoslava, bulgarische Staatsangehörige, in Männedorf, Direktorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.