Auskünfte zu Ursula Andrighetto-Wymann
Neueste SHAB-Meldungen: Ursula Andrighetto-Wymann
Publikationsnummer: 4265909, Handelsregister-Amt Bern, (36)
FlaKa Immobilien GmbH, in Köniz, CHE-107.708.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 16.02.2017, Publ. 3352043).
Statutenänderung:
26.04.2018.
Sitz neu:
Kandersteg.
Domizil neu:
Eisbahnweg 23, 3718 Kandersteg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrighetto-Wymann, Ursula, von Sumiswald, in Kandersteg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Thörishaus (Köniz)];
Andrighetto, Rino, von Sumiswald, in Kandersteg, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bern].
Publikationsnummer: 3212259, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pätsch-Art GmbH, in Bern, CHE-107.708.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 12.07.2016, Publ. 2947055).
Statutenänderung:
01.12.2016.
Firma neu:
FlaKa Immobilien GmbH.
Sitz neu:
Köniz.
Domizil neu:
Oberriedstrasse 52, 3174 Thörishaus.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Bewirtschaftung, Verwaltung, Vermietung sowie den Kauf und Verkauf von Grundstücken. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte tätigen und Verträge eingehen, die mit dem Gesellschaftszweck direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen oder ihn zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen und Tochtergesellschaften errichten.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrighetto-Wymann, Ursula, von Sumiswald, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].
Publikationsnummer: 2947055, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Pätsch-Art GmbH, in Bern, CHE-107.708.388, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2001).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Flück, Klaus, von Brienz (BE), in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Andrighetto-Wymann, Ursula, von Sumiswald, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00].