Auskünfte zu Susanne Alder Klaus
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Susanne Alder Klaus
Publikationsnummer: 4411667, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 74 vom 18.04.2018, Publ. 4179025).
Domizil neu:
Aeschstrasse 23, 9122 Mogelsberg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Alder Klaus, Susanne, genannt Susanna, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danuser, Susanne, genannt Susan, von Zürich, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Bernhard, von Triengen, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Adrian, von Nesslau, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tschannen, Dominique, von Wohlen bei Bern, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung ohne Zeichnungsberechtigung];
Rabara, Andreas, von Uster, in Mogelsberg (Neckertal), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 4179025, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 25.08.2015, Publ. 2336985).
Statutenänderung:
11.03.2017.
Domizil neu:
c/o Susan Danuser, Aeschstrasse 23, 9122 Mogelsberg. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zäch, Hildegard, von Oberriet SG, in St. Gallen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Alder Klaus, Susanne, genannt Susanna, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Alder Klaus, Susanne, in Hinwil];
Danuser, Susanne, genannt Susan, von Zürich, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Danuser, Susanne, in Degersheim];
Hude, Dominique, von Le Lieu, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Baulmes];
Kaufmann, Bernhard, von Triengen, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in St. Gallen];
Steiner, Adrian, von Nesslau, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Breu, Werner, von Oberegg, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Klaus, Andreas, von Gontenschwil, in Mogelsberg (Neckertal), Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: 2336985, Handelsregister-Amt St. Gallen, (320)
Genossenschaft Wogeno Mogelsberg, in Neckertal, CHE-160.488.195, c/o Susan Danuser, Sennrütistrasse 8, 9113 Degersheim, Genossenschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
17.05.2015.
Zweck:
Kauf, Vermietung, Bewirtschaftung und Verwaltung aller Immobilien des ehemaligen Altersheimes Aesch, inkl. Bauernhof und Nebengebäuden in Mogelsberg SG, mit nachhaltig ökologischen, wirtschaftlichen, kulturellen und sozialen Aspekten, in gemeinsamer Selbsthilfe und Mitverantwortung..
Anteilscheine:
CHF 1'000.00.
Pflichten:
Beitrags- oder Leistungspflichten der Genossenschafter gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die von der Genossenschaft an die Mitglieder ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen schriftlich, sofern das Gesetz nicht zwingend etwas anderes vorschreibt. Gemäss Erklärung der Verwaltung vom 15.08.2015 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Zäch, Hildegard, von Oberriet SG, in St. Gallen, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Alder Klaus, Susanne, genannt Susanna, von Gontenschwil, in Hinwil, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Danuser, Susanne, genannt Susan, von Zürich, in Degersheim, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hude, Dominique, von Le Lieu, in Baulmes, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaufmann, Bernhard, von Triengen, in St. Gallen, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.