Auskünfte zu Roland Aeschlimann
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Aeschlimann
Publikationsnummer: HR02-1005391833, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Integas GmbH, in Bern, CHE-372.215.699, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2500835).
Firma neu:
Integas GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Roland Aeschlimann, Jägerweg 6, 3014 Bern. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10.01.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roland, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 2130733, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Integas GmbH, in Thun, CHE-372.215.699, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2014, Publ. 1407527).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Simone, Claudio, von Köniz und italienischer Staatsangehöriger, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aeschlimann, Roland, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Publikationsnummer: 1407527, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Integas GmbH, in Thun, CHE-372.215.699, Frutigenstrasse 16, 3600 Thun, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
10.03.2014.
Zweck:
Gegenstand der Gesellschaft ist die Hilfestellung für Arbeitsintegration und Erwerbsarbeit. Sie bietet Dienstleistungen für die Vermittlung von stellensuchenden Personen an. Sie ist den Beratungs- und Vermittlungsbranchen im sozial- und privatwirtschaftlichen Bereich zuzurechnen. Als solche ist sie den ethischen und fachlichen Richtlinien der entsprechenden Berufsverbände verpflichtet. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 10.3.2014 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Aeschlimann, Roland, von Langnau im Emmental, in Bern, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
De Simone, Claudio, von Köniz und italienischer Staatsangehöriger, in Thörishaus (Köniz), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.