Auskünfte zu Lukas Aemisegger
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Lukas Aemisegger
Publikationsnummer: 6881598, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
L & T Gastro GmbH, in Arosa, CH-350.4.001.967-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 188 vom 29.09.2009, S. 9, Publ. 5268622).
Firma neu:
L & T Gastro GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.10.2012 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aemisegger, Lukas, von Hemberg, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 16'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Henu AG (CH-320.3.013.085-8), in St. Gallen, Liquidatorin.
Publikationsnummer: 5917444, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
Party & Gastro GmbH, in Arosa, CH-350.4.001.558-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2009, S. 12, Publ. 4898426).
Statutenänderung:
19.11.2010.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aemisegger, Lukas, von Hemberg, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mazzardo, Steffen, deutscher Staatsangehöriger, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: in tanz (DE), Gesellschafter mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Publikationsnummer: 5268622, Handelsregister-Amt Graubünden, (350)
L & T Gastro GmbH, in Arosa, CH-350.4.001.967-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 39 vom 26.02.2009, S. 12, Publ. 4900028).
Statutenänderung:
17.09.2009.
Mitteilungen:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wüthrich, Tamara, von Trub, in Brenzikofen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aemisegger, Lukas, von Hemberg, in Arosa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 16'000 und mit einem Stammanteil von CHF 4'000 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 16'000].