Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
wohnhaft in Sarmenstorf, aus Mägenwil Aktuelle Mandate: Soprano GmbH Verbundene Personen: Keine verbundene Person So bleiben Sie über "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes arbeiten
Reinigung von Gebäuden
Reinigung von Gebäuden
Privatpersonen mit dem Namen Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Rosa da Conceicao Vladi-de Sousa Antunes
Publikationsnummer: 4226681, Handelsregister-Amt Aargau, (400)
Soprano GmbH, bisher in Zürich, CHE-115.908.819, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 27.05.2016, Publ. 2855019).
Statutenänderung:
20.04.2018.
Sitz neu:
Sarmenstorf.
Domizil neu:
Obere Feldeggstrasse 9, 5614 Sarmenstorf.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kimmich, Daniel, von Ascona, in Zürich, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi-de Sousa Antunes, Rosa, von Mägenwil, in Sarmenstorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: De Sousa Antunes Vladi, Rosa, portugiesische Staatsangehörige, in Mägenwil, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Publikationsnummer: 4355606, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Quippini GmbH, in Zürich, CH-020.4.003.742-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 19.05.2004, S. 19, Publ. 2269840). Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vladi-Antunes, Rosa da Conceicao, portugiesische Staatsangehörige, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.--;
Vladi, Lavdim, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weichlen AG, in Turgi (CH-400.3.028.042-2), Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.-- und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.--;
Albino Macedo, Sandra Beatriz, brasilianische Staatsangehörige, in Turgi, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Publikationsnummer: 2269840, Handelsregister-Amt Zürich, (20)
Quippini GmbH, in Zürich, Betrieb einer Café-Bar, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2000, S. 7977).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gattella, Eveline, von Günsberg, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Schild, Brigitta, von Brienzwiler, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vladi-Antunes, Rosa da Conceicao, portugiesische Staatsangehörige, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Vladi, Lavdim, serbisch-montenegrinischer Staatsangehöriger, in Dietikon, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000.--.