Roland Morgenegg
wohnhaft in Stachen, aus Köniz Aktuelle Mandate: Morgenegg Gervasi AG, Roland Morgenegg Licht Farbe Form GmbH Verbundene Personen: Sabatina Katia Acrostelli, Feliciano Gervasi So bleiben Sie über "Roland Morgenegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Morgenegg"
Bonität prüfen So bleiben Sie über "Roland Morgenegg" auf dem Laufenden, bitte anmelden oder kostenlos registrieren.Sie folgen jetzt "Roland Morgenegg"
|
Orte in denen Personen mit dem Namen Roland Morgenegg leben
Branchen in denen Personen mit dem Namen Roland Morgenegg arbeiten
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Betreiben von Architektur- und Ingenieurbüros
Innenarchitektur und Raumgestaltung
Privatpersonen mit dem Namen Roland Morgenegg
Moneyhouse bietet Ihnen Informationen zu über 4 Millionen Privatpersonen. Diese Informationen sind für Premium-Mitglieder zugänglich. Zusätzlich können Sie Bonitätsauskünfte bestellen und so finanzielle Risiken markant senken.
Neueste SHAB-Meldungen: Roland Morgenegg
Publikationsnummer: HR02-1005910235, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Gervasi AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2014, S.0, Publ. 1602937).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneider, Bruno, von Untersiggenthal, in Götighofen (Sulgen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gervasi, Feliciano, von Arbon, in Arbon, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: italienischer Staatsangehöriger, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Acrostelli, Sabatina Katia, italienische Staatsangehörige, in Arbon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Publikationsnummer: HR02-1004945404, Handelsregister-Amt Bern, (36)
Förderstiftung der Bernischen Gesellschaft für das Volkstheater (BGVT), in Bern, CHE-109.947.403, Stiftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2017, Publ. 3446447).
Urkundenänderung:
26.02.2020.
Name neu:
Stiftung amathea.ch.
Sitz neu:
Belp.
Domizil neu:
c/o TVE Teaterverlag Elgg GmbH in Belp, Bahnhofplatz 6, 3123 Belp.
Zweck neu:
Die Stiftung bezweckt die Förderung aller Formen des Volkstheaters durch die Unterstützung der theaterspielenden Gesellschaften, Gruppen und Vereine sowie von Verbänden, welche den gleichen Zweck verfolgen. Zur Erreichung ihres Zweckes gehört auch die Förderung und das Verlegen von Theaterliteratur. Sie kann sich an Unternehmungen beteiligen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Riesen, Beatrice, von Wahlern, in Gerzensee, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zurflüh, Rudolf, von Wynigen, in Rütschelen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Spiegel bei Bern (Köniz), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oppliger, Hans, von Heimiswil, in Bern, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunger, Rico, von Safiental, in Thun, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
With, Jean-Michel, von Bremgarten (AG), in Belp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Hermetschwil-Staffeln, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Millius, Johannes Raphael, von Baltschieder, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Publikationsnummer: 1301497, Handelsregister-Amt Thurgau, (440)
Morgenegg Architektur AG, in Arbon, CHE-113.703.873, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 23.03.2010, S. 17, Publ. 5554474).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Morgenegg, Roland, von Köniz, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Gervasi, Feliciano, italienischer Staatsangehöriger, in Arbon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wittenbach, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].